Beigeordneter |
Verwaltungsausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 27.06.2019 | 31.10.2021 | von 27.06.2019 bis 31.10.2021 | |
Verwaltungsausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 10.02.2022 | | von 10.02.2022 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Mitglieder |
Sportausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Sozialausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 10.11.2016 | von 24.01.2013 bis 10.11.2016 | |
Schulausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 10.11.2016 | von 24.01.2013 bis 10.11.2016 | |
Rat | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | | von 24.01.2013 | |
Finanz- und Planungsausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2021 | von 24.01.2013 bis 31.10.2021 | |
Vorsitzende/r |
Feuerwehrausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Mitglieder |
BEGU-Beirat | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2021 | von 24.01.2013 bis 31.10.2021 | |
Bau- und Straßenausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 09.11.2016 | 31.10.2021 | von 09.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ausschuss für Jugend, Kultur und Sport | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 28.01.2013 | 31.10.2016 | von 28.01.2013 bis 31.10.2016 | |
Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ausschuss für Feuerwehrwesen, Sicherheit und Ordnung | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Vorsitzende/r |
Ausschuss für Bauen und Straßen | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |